Archive

Category Archives for "Multiplicación"

Matemáticas Védicas con Jorge (2). Multiplicando por encima de 10.

Wow!!!

acabo de ver que el primer vídeo de Matemáticas Védicas con Jorge lleva casi 140 visualizaciones.

Es el primero de la serie así que me hace muy feliz.

A los que hayáis caído por aquí y no sepáis de qué hablopodéis acceder al post del primer episodio y verlo.

En el vídeo de hoy Jorge (7 años) nos enseña uno de los métodos védicos para multiplicar.

Como verás es una extensión del método que nos anticipó en el primer vídeo y se basa en el Sutra “Todos de 9 y el último de 10”

En este post te conté cómo funcionaba y la manera de enseñárselo a tu hij@.

También es uno de los métodos que se tratan en mi eBook “Todos de 9 y el último de 10” que puedes descargar GRATIS.

Sencillez!

El método es muy simple, se puede usar para multiplicar números cercanos a 10, 100, 1000, 10000,…

Es muy FÁCIL de aprender y también de enseñar.

Jorge te lo enseña a ti


Lo podemos resumir en TRES PASOS:

  • ¿está el número por encima o por debajo (de 10, 100, 1000, 10000)? ¿cuánto?

 

 

 

 

 

 

 

  • Operamos en diagonal.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Multiplicamos en vertical.

 

 

 

 

 

 

 

 

No os podéis imaginar hasta dónde se puede extender el método…

con la misma FACILIDAD que Jorge multiplica 14 x 15 se aprende a calcular en una línea productos que con el sistema tradicional son un engorro, y un aburrimiento!

¿Te puedes imaginar la confianza que genera poder hacer esto de manera tan sencilla?

El miedo a los números desaparece, empieza la diversión y se desarrolla el potencial innato, 

aparece la visión CREADORA

se incrementa la AGILIDAD mental y exactitud de pensamiento

florece la ATENCIÓN controlada

evoluciona la capacidad de CONCENTRACIÓN

prospera la correcta ACTITUD mental

se perfecciona la INTUICIÓN

se desarrolla la MEMORIA

Para ayudar a que todo esto suceda he creado el Curso Inicial de Matemáticas Védicas, se va a desarrollar en Barcelona de Octubre a Enero y podéis informaros sobre él aquí.

Como anécdota del método os cuento que al parecer la cruz que formamos en el segundo paso, al operar en diagonal, es el origen de nuestro símbolo de multiplicación X.

¿Os habíais preguntado alguna vez de dónde venía?

Ya sabéis,

Matemáticas Védicas; Simplemente Increíbles, Increíblemente Simples.

Matemáticas Védicas con Jorge (1) Las tablas de multiplicar

¡Hola!

hoy os traigo un post especial y es que participa mi hijo mayor Jorge, que tiene 7 años.

Es el primero de una serie de vídeos en los que Jorge explica algunos métodos y técnicas de las matemáticas védicas.

Así podéis verlas desde el punto de vista de un niño de 7 años y juzgar vosotros mismos lo que se puede conseguir con las matemáticas védicas.

Los he llamado “Matemáticas Védicas con Jorge” y si os gustan iré grabando más.

Lo que he hecho es explicarle a Jorge alguno de los métodos del sistema védico, empleando no más de 20 minutos, para luego, a veces después de unos días, grabar el vídeo y que él os lo explique.

Aun a costa de perder calidad no he querido hacer varias tomas y editar la parte del vídeo en la que Jorge cuenta el método, yo estoy con él y le apunto alguna cosilla, pero prefería que fuera así y quedara más natural.

Como os digo en el vídeo, Jorge terminó en Junio 2º de Primaria y del cole (la Escola Can Serra de Barberá del Vallés) salió sabiendo las tablas hasta la del 5.

Decidí que lo primero del sistema védico que le iba a enseñar era este método para aprender las tablas de multiplicar pues son el primer gran problema en el que tropiezan algunos niños en su “camino matemático”.

Es muy importante que lo superen, la multiplicación es una de las cuatro operaciones básicas y si no se controlan las tablas es difícil que puedan realizar multiplicaciones más complicadas ni aprender a dividir.

Si tu hij@ es más mayor que Jorge no creas que es tarde, una vez más las matemáticas védicas vienen al rescate…

Las tablas hasta 5 x 5

Algunos me habéis oído decir que con el sistema védico solo es necesario saber las tablas hasta 5 x 5, y es verdad, pues el resto de multiplicaciones se pueden averiguar usando alguno de sus fantásticos métodos, entre ellos el que veis en el vídeo.

Personalmente no recomiendo dejar de memorizar las tablas, tenerlas asimiladas ayuda mucho para avanzar en los conocimientos matemáticos, pero es indudable que el sistema védico puede ayudar a que los niños les pierdan el miedo y tengan herramientas para, en un momento dado y sobre todo al inicio de su estudio, deducirlas y ayudar a que las aprendan.

Es un complemento ideal para evitar el miedo, la fobia, la falta de confianza que a algunos niños les crean las mates.

Hace algún tiempo escribí este post en el que os explicaba el método que he usado para enseñarle a Jorge las tablas de multiplicar.

También en mi nuevo eBook, que podéis descargar gratis aquí, hay un apartado específico del tema.

Y es que las tablas son un buen termómetro de los problemas futuros que un estudiante tendrá con las matemáticas.

Si ves a un niño que  no le gustan las mates o que dice que se le dan mal pregúntale por ejemplo cuánto son 7 x 8, te podrás dar cuenta de que esa fobia empezó con las tablas de multiplicar.

Y es que han sido muchas las veces, al dar clase, que he tenido que volver a las bases de la multiplicación al ver que los contratiempos con las fracciones, la división, las ecuaciones, las funciones etc tenían su origen en el estudio de las tablas.

Espero que las matemáticas védicas te ayuden si tu hij@ tiene problemas con la multiplicación, estoy seguro de que será así.

Próximos Talleres

He creado una sección en la que podéis encontrar los próximos Talleres presenciales que voy a estar impartiendo, os invito a que la visitéis, a lo mejor podemos vernos personalmente.

Igualmente si te gustan las védicas y quieres aprender más sobre ellas o que acuda a tu ciudad a impartir un curso no dudes en utilizar el formulario de contacto que te dejo aquí debajo.

 

 

 

Multiplicar números que terminan igual y cuyas primeras cifras suman 10

Multiplicar fácil, ¡sí! hoy te dejo otro post para que veas que multiplicar es muy sencillo, pero claro para ello tienes que conocer las Matemáticas Védicas.

Hace poco publiqué un post en el que explicaba como multiplicar números que empiezan igual y cuyas últimas cifras suman 10, por ejemplo 14 x 16, 33 x 37, 89 x 81, …

Hoy vas a aprender otro método especial de multiplicación védico que sirve para multiplicar números que terminan en el mismo número y cuyas primeras cifras suman 10, por ejemplo 41 x 61, 72 x 32, 98 x 18, …

El Sutra

Vamos a usar el Sutra El Primero por el Primero y el Último por el Último.

Te pongo un ejemplo para que veas que fácil:

27 x 87

Te das cuenta de que cumple las condiciones porque 2 + 8 = 10 y los dos terminan en el mismo número, 7.

Cálculo

La solución tendrá dos partes:

  • La de la izquierda la hallaremos multiplicando las primeras cifras y sumándole la última: 2 x 8 = 16, 16 + 7 = 23
  • La parte de la derecha la obtenemos multiplicando las dos últimas cifras: 7 x 7 = 49

27 x 87 = 23/49

Te muestro otro ejemplo:

79 x 39 = 3081

Donde 30 = 7 x 3 + 9

y 81 = 9 x 9

Pasatiempos mentales

a/ 38 x 78     b/ 26 x 86     c/ 91 x 11     d/ 59 x 59     e/ 63 x 43     f/ 88 x 28     g/ 46 x 66     h/ 72 x 32     i/ 19 x 99 j/ 52 x 52

En algunos de los pasatiempos se pueden aplicar distintos métodos védicos para solucionarlos, ¿los has visto?

Comprueba los resultados aquí

Nota:

En la parte derecha de la solución tiene que haber dos cifras.

Si al multiplicar los últimos dígitos de cada número no conseguimos un número de dos cifras deberemos añadir un cero delante.

Ejemplo: 43 x 63 = 2709

Combinando este Sutra con otros

Una de las características de las Matemáticas Védicas, que las convierten en el mejor modo de aprender matemáticas, es su flexibilidad.

Esta flexibilidad es una de las responsables de que quienes las estudian mejoren su creatividad además de divertirse, y es que los métodos que son muchos se pueden combinar entre ellos.

Supón que tienes que calcular 74 x 68

Vemos que no cumple las condiciones para aplicar el Sutra que estamos viendo en este post.

Tampoco parece cumplir las condiciones para aplicar Por Uno Más que el Anterior que veíamos en otro post

Sin embargo podemos hacer algunos cambios en las multiplicación para que las cumplan. Te puedes dar cuenta de que 68 : 2 = 34

Entonces podríamos calcular 74 x 34 y luego multiplicar el resultado por 2, para compensar que antes hemos dividido 68 entre 2.

Aplicaríamos así el Sutra Proporcionalmente.

74 x 34 = 2516

Aplicando el método visto en este post.

Ahora duplicamos la respuesta 

2516 x 2 = 5032

Si no viéramos esta posibilidad o no nos gustara podemos aplicar el método general de multiplicación védica que también es muy sencillo.

Soluciones a los pasatiempos mentales

a/ 2964     b/ 2236     c/ 1001     d/ 3481     e/ 2709     f/ 2464     g/ 3036     h/ 2304     i/ 1881     j/ 2704

Te invito a que dejes cualquier comentario o duda, te responderé lo antes posible.