Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor: cálculo fácil.

Hoy os explico la manera más fácil de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números.

Esta basada en el Sutra “En vertical y cruzando” y como veréis es un método muy sencillo de explicar y de aprender.

A algunos estudiantes les cuesta mucho memorizar la manera tradicional de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, este modo de hacerlo consigue que lo encuentren fácil y le pierdan el miedo.

Mi recomendación es que el alumno primero escriba los números primeros números primos: 2, 3, 5, 7, 11,… normalmente en una etapa inicial es suficiente con estos cinco.

Luego se trata de ir simplemente viendo, de manera ordenada, empezando por el 2, entre cual de ellos se pueden dividir los números de los que estamos calculando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor.

Ponemos a la izquierda el numero primo por el que se pueden dividir y calculamos el resultado de la división, continuamos con los números obtenidos hasta que no podamos dividirlos por el mismo número primo.

Es entonces cuando aparece la magia de las Matemáticas Védicas y es que, los números de la izquierda, al multiplicarnos nos dan el Máximo Común Divisor (M.C.D) y al multiplicar en cruz los números iniciales por los que nos han quedado obtenemos el mínimo común múltiplo (m.c.m).

Si te ha gustado y quieres saber más sobre Matemáticas Védicas no dudes en descargar mi libro gratuito “Todos de 9 y el ultimo de 10”

Y si quieres aprender Matemáticas Védicas conmigo contacta conmigo y hablamos sobre cómo podemos hacerlo.

Te invito también a que sigas mi canal de Youtube  y la página de Facebook de matematicasvedicas.org

Ah! y no olvides compartir con tus amigos, ayúdame a dar a conocer las Matemáticas Védicas.

 

 

Matemáticas Védicas con Jorge ( y Marta). (6) Multiplicando números cerca de 100 (por debajo)

Hola!

hoy traigo una sorpresa y es que ha venido a casa la prima de Jorge, Marta, y hemos hecho Matemáticas Védicas.

Marta había visto algunos vídeos de Jorge y quería aprender más, así que lo que hemos hecho es repasar lo visto antes y extender el método que veíamos en el episodio 1, en el que Jorge nos explicaba cómo había aprendido las tablas sin memorizar, para multiplicar números cerca de 100.

Así que en el vídeo de hoy podrás ver cómo Marta (8 años, 3º Primaria) y Jorge (que todavía tiene 7 años) multiplican 98 x 97, o 96 x 99 sin ningún tipo de problema.

¿Qué no te lo crees? Aquí tienes el vídeo para que lo compruebes tu mism@.

Como ves el método es muy simple, vamos a hacer 98 x 96.

El método

1- Ver de qué base (10, 100, 1000,…) están cerca los números a multiplicar. En nuestro caso 100.

matemáticas védicas, multiplicar fácil, matemáticas fáciles, matemagia

Vemos que los dos números están cerca de 100. Esto nos dice que la parte derecha de la solución, tiene que tener dos cifras ya que 100 (nuestra base cercana) tiene dos ceros.

2- Calcular si los números están por encima o por debajo y cuánto.

Como en nuestro caso están por debajo pongo un signo – delante de la distancia de cada número a 100.

98 está 2 por debajo de 100, pongo – 02. 96 está 4 por debajo, pongo – 04.

3- Calcular la parte izquierda de la solución operando en cruz.

Puedo hacer cualquiera de las dos diagonales porque el resultado es el mismo. 98 – 04 = 96 – 02 = 94

4- Calcular la parte derecha de la solución multiplicando en vertical en la parte derecha.

En nuestro caso 02 x 04 = 08.

Y ya está, 98 x 96 = 9408.

Ves qué fácil, hasta niños de 3º de primaria pueden calcular este tipo de multiplicaciones, y este método todavía lo podemos extender más y usarlo para multiplicar números cerca de otras bases.

En este post ya te explicaba cómo usar el método para multiplicar números cerca de 1000, no te lo pierdas.

Y si quieres saber más de las Matemáticas Védicas y de cómo te pueden ayudar en tu caso concreto te invito a una clase gratuita de prueba que puedes solicitar aquí.

1 2 3 12